Ältestenrat | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz und Ausschuss für Schule und Sport | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 17.08.2012 | | von 17.08.2012 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.05.2011 | | von 25.05.2011 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.09.2013 | | von 04.09.2013 |
Paten- und Partnerschaftsausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 04.09.2013 | von 28.10.2009 bis 04.09.2013 |
Personalausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 14.06.2011 | 04.09.2013 | von 14.06.2011 bis 04.09.2013 |
Rat der Stadt Hilden | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | |
Stadtentwicklungsausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.07.2012 | | von 04.07.2012 |
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.07.2012 | | von 04.07.2012 |
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 18.12.2013 | | von 18.12.2013 |
Schul- und Sportausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |