Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 14.06.2011 | | von 14.06.2011 |
Ältestenrat | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 31.08.2013 | bis 31.08.2013 |
Arbeitskreis "Sicherheit und Ordnungspartnerschaften" | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 09.12.2010 | 18.12.2013 | von 09.12.2010 bis 18.12.2013 |
Arbeitskreis "Sicherheit und Ordnungspartnerschaften" | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 18.12.2013 | | von 18.12.2013 |
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.07.2012 | 18.12.2013 | von 04.07.2012 bis 18.12.2013 |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden benanntes Mitglied gem. § 15 GkG | benanntes Mitglied gem. § 15 GkG | | 14.06.2011 | bis 14.06.2011 |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz und Ausschuss für Schule und Sport | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 17.08.2012 | | von 17.08.2012 |
Beirat Stadtmarketing GmbH | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 13.06.2012 | von 28.10.2009 bis 13.06.2012 |
Haupt- und Finanzausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.05.2011 | 19.10.2011 | von 25.05.2011 bis 19.10.2011 |
Haupt- und Finanzausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 27.10.2011 | 31.10.2012 | von 27.10.2011 bis 31.10.2012 |
Haupt- und Finanzausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 31.10.2012 | | von 31.10.2012 |
Integrationsrat | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 10.11.2010 | 31.08.2013 | von 10.11.2010 bis 31.08.2013 |
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | |
Paten- und Partnerschaftsausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Rat der Stadt Hilden | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | |
Schul- und Sportausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.06.2011 | | von 28.06.2011 |
Sozialausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 14.06.2011 | | von 14.06.2011 |
Stadtentwicklungsausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.11.2009 | 25.05.2011 | von 25.11.2009 bis 25.05.2011 |
Stadtentwicklungsausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 14.06.2011 | 19.10.2011 | von 14.06.2011 bis 19.10.2011 |
Stadtentwicklungsausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 19.10.2011 | 31.10.2012 | von 19.10.2011 bis 31.10.2012 |
Stadtentwicklungsausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 31.10.2012 | | von 31.10.2012 |
Stadtentwicklungsausschuss und Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 06.06.2011 | 31.08.2013 | von 06.06.2011 bis 31.08.2013 |
Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Zweckverband VHS Hilden-Haan/Arbeitsplanausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | | 31.08.2013 | bis 31.08.2013 |
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 17.07.2013 | 31.08.2013 | von 17.07.2013 bis 31.08.2013 |
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 03.01.2013 | 31.08.2013 | von 03.01.2013 bis 31.08.2013 |
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 29.09.2010 | 31.08.2013 | von 29.09.2010 bis 31.08.2013 |
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 29.09.2010 | 31.08.2013 | von 29.09.2010 bis 31.08.2013 |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.10.2009 | 31.08.2013 | von 28.10.2009 bis 31.08.2013 |
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 29.09.2010 | 31.08.2013 | von 29.09.2010 bis 31.08.2013 |
Jugendhilfeausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden beratendes Mitglied gem. JHG | beratendes Mitglied gem. JHG | | 31.08.2013 | bis 31.08.2013 |
Haupt- und Finanzausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 25.05.2011 | bis 25.05.2011 |
Schul- und Sportausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 14.06.2011 | bis 14.06.2011 |
Integrationsbeirat | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 26.11.2009 | bis 26.11.2009 |