Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 01.01.2015 | 31.10.2020 | von 01.01.2015 bis 31.10.2020 | |
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 03.04.2019 | 01.10.2020 | von 03.04.2019 bis 01.10.2020 | |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz und Ausschuss für Schule und Sport | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 17.08.2012 | 25.06.2014 | von 17.08.2012 bis 25.06.2014 | |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Paten- und Partnerschaftsausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 17.04.2024 | | von 17.04.2024 | |
Rat der Stadt Hilden | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Rat der Stadt Hilden | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 03.04.2019 | 31.10.2020 | von 03.04.2019 bis 31.10.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Schul- und Sportausschuss | Stadtsportverband | Stadtsportverband beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 11.12.2019 | 31.10.2020 | von 11.12.2019 bis 31.10.2020 | Vertreter des Stadtsportverbandes | Vertreter des Stadtsportverbandes |
Stadtentwicklungsausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 10.12.2019 | von 28.10.2009 bis 10.12.2019 | |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 11.12.2019 | 21.10.2020 | von 11.12.2019 bis 21.10.2020 | |