Ältestenrat | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Stadtentwicklungsausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 18.03.2008 | 22.06.2014 | von 18.03.2008 bis 22.06.2014 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Stadt Hilden | Stadt Hilden Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 23.06.2014 | 31.10.2020 | von 23.06.2014 bis 31.10.2020 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Rat der Stadt Hilden | Stadt Hilden | Stadt Hilden Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 23.06.2014 | 31.10.2020 | von 23.06.2014 bis 31.10.2020 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Wahlausschuss | Stadt Hilden | Stadt Hilden Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 24.06.2014 | 08.10.2019 | von 24.06.2014 bis 08.10.2019 | |
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Jugendhilfeausschuss | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Rat der Stadt Hilden | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.10.2004 | 22.06.2014 | von 01.10.2004 bis 22.06.2014 | |
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 22.06.2014 | von 28.10.2009 bis 22.06.2014 | |
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 22.06.2014 | von 28.10.2009 bis 22.06.2014 | |
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 22.06.2014 | von 28.10.2009 bis 22.06.2014 | |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 22.06.2014 | von 28.10.2009 bis 22.06.2014 | |
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 22.06.2014 | von 28.10.2009 bis 22.06.2014 | |
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 22.06.2014 | von 28.10.2009 bis 22.06.2014 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 22.06.2014 | von 28.10.2009 bis 22.06.2014 | |
Jugendhilfeausschuss | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 22.06.2014 | von 28.10.2009 bis 22.06.2014 | |
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 22.06.2014 | von 28.10.2009 bis 22.06.2014 | |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 22.06.2014 | von 28.10.2009 bis 22.06.2014 | |
Haushaltskonsolidierungsausschuss | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 07.07.2010 | 22.06.2014 | von 07.07.2010 bis 22.06.2014 | |
Stadtentwicklungsausschuss und Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 06.06.2011 | 22.06.2014 | von 06.06.2011 bis 22.06.2014 | |
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 22.06.2014 | von 03.01.2013 bis 22.06.2014 | |
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 01.01.2020 | von 25.06.2014 bis 01.01.2020 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 22.09.2014 | 11.10.2019 | von 22.09.2014 bis 11.10.2019 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Gesellschafterversammlung Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein | Stadt Hilden | Stadt Hilden Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.01.2015 | 31.10.2020 | von 01.01.2015 bis 31.10.2020 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | 31.10.2018 | 15.05.2019 | von 31.10.2018 bis 15.05.2019 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | 31.10.2018 | 15.05.2019 | von 31.10.2018 bis 15.05.2019 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 11.10.2019 | 31.10.2020 | von 11.10.2019 bis 31.10.2020 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 30.10.2018 | von 25.06.2014 bis 30.10.2018 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat | Stadt Hilden | Stadt Hilden beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 21.02.2017 | 31.10.2020 | von 21.02.2017 bis 31.10.2020 | |
Personalfindungskommission Dez. IV | Stadt Hilden | Stadt Hilden Mitglied | Mitglied | 02.07.2019 | 31.10.2020 | von 02.07.2019 bis 31.10.2020 | |
Gestaltungsbeirat | Stadt Hilden | Stadt Hilden Mitglied der Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | 27.02.2020 | 31.10.2020 | von 27.02.2020 bis 31.10.2020 | |
Verwaltungsvorstand | Stadt Hilden | Stadt Hilden Mitglied | Mitglied | 05.05.2017 | 31.10.2020 | von 05.05.2017 bis 31.10.2020 | |