Schul- und Sportausschuss | Stadtsportverband | Stadtsportverband beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 11.12.2019 | | von 11.12.2019 | Vertreter des Stadtsportverbandes | Vertreter des Stadtsportverbandes |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 10.12.2019 | bis 10.12.2019 | |
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 01.01.2015 | | von 01.01.2015 | |
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 03.04.2019 | 01.10.2020 | von 03.04.2019 bis 01.10.2020 | |
Rat der Stadt Hilden | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | | |
Schul- und Sportausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz und Ausschuss für Schule und Sport | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 25.06.2014 | bis 25.06.2014 | |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 03.04.2019 | | von 03.04.2019 | |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 11.12.2019 | 21.10.2020 | von 11.12.2019 bis 21.10.2020 | |