Jugendhilfeausschuss | AfD | AfD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege | AfD | AfD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH | AfD | AfD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 18.03.2015 | von 25.06.2014 bis 18.03.2015 | |
Jugendhilfeausschuss | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 25.06.2014 | 03.06.2020 | von 25.06.2014 bis 03.06.2020 | Urpsrüngliche Vertreterin der Fraktion Allianz für Hilden (Nicht stimmberechtigte Fraktion) | Urpsrüngliche Vertreterin der Fraktion Allianz für Hilden (Nicht stimmberechtigte Fraktion) |
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 30.10.2019 | 03.06.2020 | von 30.10.2019 bis 03.06.2020 | Sachkundige Bürgerin AfD | Sachkundige Bürgerin AfD |