Zweckverband VHS Hilden-Haan/Arbeitsplanausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 21.10.2020 | von 28.10.2009 bis 21.10.2020 | |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 21.10.2020 | von 28.10.2009 bis 21.10.2020 | |
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Wahlausschuss | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.05.2011 | von 28.10.2009 bis 24.05.2011 | |
Stadtentwicklungsausschuss und Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 06.06.2011 | 31.05.2014 | von 06.06.2011 bis 31.05.2014 | |
Stadtentwicklungsausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 18.03.2008 | 24.06.2014 | von 18.03.2008 bis 24.06.2014 | |
Stadtentwicklungsausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Stadtentwicklungsausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Schul- und Sportausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Schul- und Sportausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Rat der Stadt Hilden | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.10.2004 | 31.10.2020 | von 01.10.2004 bis 31.10.2020 | |
Rat der Stadt Hilden | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Paten- und Partnerschaftsausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Paten- und Partnerschaftsausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Paten- und Partnerschaftsausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Paten- und Partnerschaftsausschuss | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung | 1 stellv. Bürgermeister | 1 stellv. Bürgermeister stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 31.12.2020 | 01.07.2021 | von 31.12.2020 bis 01.07.2021 | |
Integrationsrat | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 30.11.2011 | 24.06.2014 | von 30.11.2011 bis 24.06.2014 | |
Integrationsrat | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | Vertreter der Ratsfraktion | Vertreter der Ratsfraktion |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz und Ausschuss für Schule und Sport | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 17.08.2012 | 25.06.2014 | von 17.08.2012 bis 25.06.2014 | |
Ausschuss für Schule, Sport und Soziales | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 | |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 15.12.2015 | von 25.06.2014 bis 15.12.2015 | |
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 16.12.2015 | 31.10.2020 | von 16.12.2015 bis 31.10.2020 | |
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 01.10.2020 | von 25.06.2014 bis 01.10.2020 | |
Arbeitskreis "Sicherheit und Ordnungspartnerschaften" | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Ältestenrat | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | | |