Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 17.07.2013 | | von 17.07.2013 |
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | | von 03.01.2013 |
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 22.05.2013 | von 28.10.2009 bis 22.05.2013 |
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
GkA-Kommission | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.07.2013 | von 28.10.2009 bis 31.07.2013 |
Rat der Stadt Hilden | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Stadtentwicklungsausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
Stadtentwicklungsausschuss und Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 06.06.2011 | 31.07.2013 | von 06.06.2011 bis 31.07.2013 |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.07.2013 | von 28.10.2009 bis 31.07.2013 |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 18.12.2013 | | von 18.12.2013 |