Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
Personalausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | | | |
Wahlprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | | |
Paten- und Partnerschaftsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 14.12.2016 | von 25.06.2014 bis 14.12.2016 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 |
Stadtentwicklungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 |
Wahlausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | | |
Ältestenrat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | |
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | |
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 |
Haushaltskonsolidierungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 25.06.2014 | bis 25.06.2014 |
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | |
Personalfindungskommission Dez. IV | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 02.07.2019 | 31.12.2019 | von 02.07.2019 bis 31.12.2019 |
Rat der Stadt Hilden | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 21.10.2020 | bis 21.10.2020 |
Zweckverband VHS Hilden-Haan/Arbeitsplanausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 21.10.2020 | bis 21.10.2020 |
Haushaltskonsolidierungskommission | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 15.09.2020 | | von 15.09.2020 |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 |