Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 01.10.2020 | von 25.06.2014 bis 01.10.2020 |
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 18.03.2015 | | von 18.03.2015 |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz und Ausschuss für Schule und Sport | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
Rat der Stadt Hilden | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
Schul- und Sportausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
Sozialausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
Stadtentwicklungsausschuss und Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
Wahlausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 |
Stadtentwicklungsausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 27.04.2016 | von 25.06.2014 bis 27.04.2016 |
Stadtentwicklungsausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 06.07.2016 | | von 06.07.2016 |
Wahlausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 18.03.2015 | | von 18.03.2015 |
Wahlprüfungsausschuss | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 24.06.2014 | 16.03.2016 | von 24.06.2014 bis 16.03.2016 |