Kuratorium Sport- und Kulturstiftung | Stadt Hilden | Stadt Hilden beratende Teilnehmer | beratende Teilnehmer | 31.12.2020 | 01.07.2021 | von 31.12.2020 bis 01.07.2021 | |
Jugendhilfeausschuss | Stadt Hilden | Stadt Hilden beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.01.2017 | | von 01.01.2017 | Beigeordneter, Stadt Hilden | Beigeordneter, Stadt Hilden |
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung | Stadt Hilden | Stadt Hilden Mitglied | Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Sport- und Kulturdezernent | Sport- und Kulturdezernent |
Verwaltungsvorstand | Stadt Hilden | Stadt Hilden Mitglied | Mitglied | 05.05.2017 | | von 05.05.2017 | |
Aufsichtsrat Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH | 1. Beigeordneter | 1. Beigeordneter Mitglied der Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | 11.10.2022 | | von 11.10.2022 | |
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | 10.03.2021 | | von 10.03.2021 | |
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | 10.03.2021 | | von 10.03.2021 | |
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | 15.02.2023 | | von 15.02.2023 | |
Verbandsversammlung Bergisch Rheinischer Wasserverband | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 01.01.2017 | | von 01.01.2017 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 01.01.2017 | | von 01.01.2017 | Beigeordneter, Stadt Hilden | Beigeordneter, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Teilnehmer gemäß § 113 GO | stellv. Teilnehmer gemäß § 113 GO | 15.02.2023 | | von 15.02.2023 | |
Gesellschafterversammlung Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 01.01.2017 | | von 01.01.2017 | Beigeordneter, Stadt Hilden | Beigeordneter, Stadt Hilden |
Wahlausschuss | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 01.01.2017 | | von 01.01.2017 | |
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.01.2017 | 13.04.2021 | von 01.01.2017 bis 13.04.2021 | Beigeordneter, Stadt Hilden | Beigeordneter, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.04.2024 | | von 01.04.2024 | |
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.01.2017 | | von 01.01.2017 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.01.2017 | 21.10.2020 | von 01.01.2017 bis 21.10.2020 | Beigeordneter, Stadt Hilden | Beigeordneter, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein | Stadt Hilden | Stadt Hilden Teilnehmer gemäß § 113 GO | Teilnehmer gemäß § 113 GO | 01.01.2017 | | von 01.01.2017 | Beigeordneter, Stadt Hilden | Beigeordneter, Stadt Hilden |