Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 25.06.2014 | von 28.10.2009 bis 25.06.2014 |
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 25.05.2011 | von 28.10.2009 bis 25.05.2011 |
Stadtentwicklungsausschuss | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.05.2011 | 24.06.2014 | von 25.05.2011 bis 24.06.2014 |
Stadtentwicklungsausschuss und Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 06.06.2011 | 31.05.2014 | von 06.06.2011 bis 31.05.2014 |