Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 |
Sozialausschuss | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 25.09.2014 | 31.10.2020 | von 25.09.2014 bis 31.10.2020 |
Sozialausschuss | SPD | SPD stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 |
Ältestenrat | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | 01.10.2004 | 20.10.2009 | von 01.10.2004 bis 20.10.2009 |
Rat der Stadt Hilden | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.10.2004 | 31.10.2020 | von 01.10.2004 bis 31.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | 12.03.2008 | 20.10.2009 | von 12.03.2008 bis 20.10.2009 |
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 |
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 |
Wahlausschuss | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 |
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 21.10.2020 | von 28.10.2009 bis 21.10.2020 |
Haushaltskonsolidierungsausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 07.07.2010 | 25.06.2014 | von 07.07.2010 bis 25.06.2014 |
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 31.10.2020 | von 03.01.2013 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 25.09.2014 | von 25.06.2014 bis 25.09.2014 |
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verwaltungsrat | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |