Rainer Schlottmann | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Rolf Mayr | SPD | SPD stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Birgit Alkenings | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | 31.10.2018 | 15.05.2019 | von 31.10.2018 bis 15.05.2019 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Norbert Danscheidt | Stadt Hilden | Stadt Hilden Mitglied gemäß § 113 GO | Mitglied gemäß § 113 GO | | 01.01.2020 | bis 01.01.2020 | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden |
Kämmerin und Beigeordnete Anja Franke | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 15.05.2019 | | von 15.05.2019 | Kämmerin, Stadt Hilden | Kämmerin, Stadt Hilden |
Kämmerer Heinrich Klausgrete | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | | 30.10.2018 | bis 30.10.2018 | Kämmerer, Stadt Hilden | Kämmerer, Stadt Hilden |
Beigeordneter Peter Stuhlträger | Stadt Hilden | Stadt Hilden Mitglied gemäß § 113 GO | Mitglied gemäß § 113 GO | 01.01.2020 | | von 01.01.2020 | technischer Beigeordneter, Stadt Hilden | technischer Beigeordneter, Stadt Hilden |
Anabela Barata | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 02.09.2015 | von 25.06.2014 bis 02.09.2015 | |
Kevin Buchner | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 02.09.2015 | | von 02.09.2015 | |
Klaus Dupke | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 03.04.2019 | | von 03.04.2019 | |
Matthias Ruschke | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Hans-Werner Schneller | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | | | |
Dominik Stöter | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Marion Buschmann | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Martin Falke | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Sabine Kittel | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | CDU | CDU |
Reinhard Zenker | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Heinz Albers | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Susanne Vogel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | | |
Ernst Kalversberg | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 30.10.2018 | bis 30.10.2018 | |
Marlene Kochmann | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 31.10.2018 | | von 31.10.2018 | |
Ludger Reffgen | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Karlheinz Best | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 22.03.2017 | 17.01.2018 | von 22.03.2017 bis 17.01.2018 | |
Bernd Hoppe | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.09.2015 | 22.03.2017 | von 02.09.2015 bis 22.03.2017 | |
Heike Limbart | AfD | AfD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 14.07.2019 | von 25.06.2014 bis 14.07.2019 | |
Birgit Alkenings | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 22.06.2014 | bis 22.06.2014 | |
Rolf Mayr | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
in Reihenfolge der Reserveliste Ratsmitglieder | | Stellvertretung (RM'er in Reihenfolge der Reserveliste) | Stellvertretung (RM'er in Reihenfolge der Reserveliste) | 18.12.2019 | | von 18.12.2019 | |
Ludger Reffgen | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Dr. Peter Schnatenberg | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Jürgen Spelter | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Horst Welke | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Marion Buschmann | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Werner Horzella | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Rudolf Joseph | FDP | FDP stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Peter Keul | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Sabine Kittel | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Marlene Kochmann | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Günter Pohlmann | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Claudia Schnatenberg | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Franz Josef Schnorbus | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.12.2014 | 01.09.2015 | von 17.12.2014 bis 01.09.2015 | |
Ulrich-Joachim Knak | | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 17.12.2014 | 20.03.2018 | von 17.12.2014 bis 20.03.2018 | |
Yannick Hoppe | FDP | FDP stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 25.06.2014 | 23.01.2019 | von 25.06.2014 bis 23.01.2019 | |
Rudolf Joseph | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | |
Thomas Remih | FDP | FDP stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 03.04.2019 | | von 03.04.2019 | |
Ralf Peter Beier | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 11.09.2019 | | von 11.09.2019 | |
Manfred Kluth | AfD | AfD stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 21.03.2018 | 03.06.2020 | von 21.03.2018 bis 03.06.2020 | |
Ulrich-Joachim Knak | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 21.03.2018 | 03.06.2020 | von 21.03.2018 bis 03.06.2020 | |