Klaus-Dieter Bartel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Birgit Behner | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 18.12.2013 | | von 18.12.2013 |
Claudia Beier | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 18.12.2013 | | von 18.12.2013 |
Manfred Böhm | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Marion Buschmann | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Walter Corbat | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.05.2011 | 23.11.2013 | von 25.05.2011 bis 23.11.2013 |
Markus Hanten | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 18.12.2013 | | von 18.12.2013 |
Werner Horzella | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 18.12.2013 | von 28.10.2009 bis 18.12.2013 |
Günter Pohlmann | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Martina Reuter | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.05.2011 | | von 25.05.2011 |
Rainer Schlottmann | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.05.2011 | von 28.10.2009 bis 24.05.2011 |
Rainer Schlottmann | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 14.09.2011 | | von 14.09.2011 |
Dr. Peter Schnatenberg | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.05.2011 | von 28.10.2009 bis 24.05.2011 |
Hans-Werner Schneller | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Norbert Schreier | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.05.2011 | von 28.10.2009 bis 24.05.2011 |
Bürgermeister a. d. Horst Thiele | | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Hartmut Toska | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Heidi Weiner | FDP | FDP stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Udo Weinrich | BA/CDf | BA/CDf stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 23.11.2011 | von 28.10.2009 bis 23.11.2011 |
Kurt Wellmann | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |