Birgit Alkenings | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Friedhelm Burchartz | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.10.2009 | 31.08.2013 | von 28.10.2009 bis 31.08.2013 |
Marion Buschmann | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.07.2012 | | von 04.07.2012 |
Fred-Harry Frenzel | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.09.2013 | | von 04.09.2013 |
Dr. Heimo Haupt | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 29.09.2010 | 31.08.2013 | von 29.09.2010 bis 31.08.2013 |
Werner Horzella | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Lothar Kaltenborn | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.08.2013 | von 28.10.2009 bis 31.08.2013 |
Kämmerer Heinrich Klausgrete | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Marlene Kochmann | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Gabriele Lewe | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Rolf Mayr | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Günter Pohlmann | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Jörg Probach | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Stefan Rüscher | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Norbert Schreier | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Martin Schulte | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 04.07.2012 | von 28.10.2009 bis 04.07.2012 |
Dominik Stöter | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Bürgermeister a. d. Horst Thiele | | Mitglied gemäß § 113 GO | Mitglied gemäß § 113 GO | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Hartmut Toska | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Angelika Urban | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Susanne Vogel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Brigitte Wagner | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Hans-Jürgen Weber | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |