Birgit Alkenings | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 22.06.2014 | von 03.01.2013 bis 22.06.2014 | |
Rolf Mayr | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 24.06.2014 | von 03.01.2013 bis 24.06.2014 | |
Jürgen Spelter | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 24.06.2014 | von 03.01.2013 bis 24.06.2014 | |
Horst Welke | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 24.06.2014 | von 03.01.2013 bis 24.06.2014 | |
Ludger Reffgen | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 24.06.2014 | von 03.01.2013 bis 24.06.2014 | |
Dr. Peter Schnatenberg | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 24.06.2014 | von 03.01.2013 bis 24.06.2014 | |
Susanne Vogel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 31.10.2020 | von 03.01.2013 bis 31.10.2020 | |
Ernst Kalversberg | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 30.10.2018 | von 03.01.2013 bis 30.10.2018 | |
Friedhelm Burchartz | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 03.01.2013 | 31.08.2013 | von 03.01.2013 bis 31.08.2013 | |
Marion Buschmann | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 24.06.2014 | von 03.01.2013 bis 24.06.2014 | |
Hans-Werner Schneller | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 31.10.2020 | von 03.01.2013 bis 31.10.2020 | |
Rudolf Joseph | FDP | FDP stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 24.06.2014 | von 03.01.2013 bis 24.06.2014 | |
Peter Keul | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 24.06.2014 | von 03.01.2013 bis 24.06.2014 | |
Sabine Kittel | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 24.06.2014 | von 03.01.2013 bis 24.06.2014 | |
Claudia Schnatenberg | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 24.06.2014 | von 03.01.2013 bis 24.06.2014 | |
Günter Pohlmann | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 24.06.2014 | von 03.01.2013 bis 24.06.2014 | |
Marlene Kochmann | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 24.06.2014 | von 03.01.2013 bis 24.06.2014 | |
Dr. Heimo Haupt | AfD | AfD stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 03.01.2013 | 31.08.2013 | von 03.01.2013 bis 31.08.2013 | |
Werner Horzella | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 03.01.2013 | 24.06.2014 | von 03.01.2013 bis 24.06.2014 | |
Norbert Danscheidt | Stadt Hilden | Stadt Hilden Mitglied gemäß § 113 GO | Mitglied gemäß § 113 GO | 20.01.2013 | 01.01.2020 | von 20.01.2013 bis 01.01.2020 | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden |
Kämmerer Heinrich Klausgrete | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | 20.01.2014 | 30.10.2018 | von 20.01.2014 bis 30.10.2018 | Kämmerer, Stadt Hilden | Kämmerer, Stadt Hilden |
Anabela Barata | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 02.09.2015 | von 25.06.2014 bis 02.09.2015 | |
Dominik Stöter | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Rolf Mayr | SPD | SPD stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Rainer Schlottmann | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Marion Buschmann | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Sabine Kittel | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | CDU | CDU |
Heinz Albers | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Martin Falke | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Heike Limbart | AfD | AfD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 14.07.2019 | von 25.06.2014 bis 14.07.2019 | |
Ludger Reffgen | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Matthias Ruschke | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Reinhard Zenker | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Yannick Hoppe | FDP | FDP stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 25.06.2014 | 23.01.2019 | von 25.06.2014 bis 23.01.2019 | |
Rudolf Joseph | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Ulrich-Joachim Knak | | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 17.12.2014 | 20.03.2018 | von 17.12.2014 bis 20.03.2018 | |
Franz Josef Schnorbus | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.12.2014 | 01.09.2015 | von 17.12.2014 bis 01.09.2015 | |
Bernd Hoppe | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.09.2015 | 22.03.2017 | von 02.09.2015 bis 22.03.2017 | |
Kevin Buchner | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 02.09.2015 | 31.10.2020 | von 02.09.2015 bis 31.10.2020 | |
Karlheinz Best | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 22.03.2017 | 17.01.2018 | von 22.03.2017 bis 17.01.2018 | |
Ulrich-Joachim Knak | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 21.03.2018 | 03.06.2020 | von 21.03.2018 bis 03.06.2020 | |
Manfred Kluth | AfD | AfD stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 21.03.2018 | 03.06.2020 | von 21.03.2018 bis 03.06.2020 | |
Marlene Kochmann | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 31.10.2018 | 31.10.2020 | von 31.10.2018 bis 31.10.2020 | |
Birgit Alkenings | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | 31.10.2018 | 15.05.2019 | von 31.10.2018 bis 15.05.2019 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Klaus Dupke | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 03.04.2019 | 31.10.2020 | von 03.04.2019 bis 31.10.2020 | |
Thomas Remih | FDP | FDP stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 03.04.2019 | 31.10.2020 | von 03.04.2019 bis 31.10.2020 | |
Kämmerin und Beigeordnete Anja Franke | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 15.05.2019 | 01.01.2023 | von 15.05.2019 bis 01.01.2023 | Kämmerin, Stadt Hilden | Kämmerin, Stadt Hilden |
Ralf Peter Beier | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 11.09.2019 | 31.10.2020 | von 11.09.2019 bis 31.10.2020 | |
Beigeordneter Peter Stuhlträger | Stadt Hilden | Stadt Hilden Mitglied gemäß § 113 GO | Mitglied gemäß § 113 GO | 01.01.2020 | | von 01.01.2020 | technischer Beigeordneter, Stadt Hilden | technischer Beigeordneter, Stadt Hilden |
in Reihenfolge der Reserveliste Ratsmitglieder | | Stellvertretung (RM'er in Reihenfolge der Reserveliste) | Stellvertretung (RM'er in Reihenfolge der Reserveliste) | 18.12.2019 | | von 18.12.2019 | |
Rainer Schlottmann | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Sabine Kittel | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | 31.08.2022 | von 04.11.2020 bis 31.08.2022 | |
Peter Groß | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Dominik Stöter | SPD | SPD stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Hamza El Halimi | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Susanne Vogel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Heinz Albers | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Rudolf Joseph | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Kevin Peter Schneider | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Susanne Brandenburg | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Fred-Harry Frenzel | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Kimberly Lynn Bauer | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Sarah Buchner | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Günther Gierling | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Norbert Lang | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | 20.06.2023 | von 04.11.2020 bis 20.06.2023 | |
Thomas Remih | FDP | FDP stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Uwe Gramminger | FDP | FDP stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Dr. Heimo Haupt | AfD | AfD beratende Teilnehmer | beratende Teilnehmer | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Ralf Peter Beier | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION beratende Teilnehmer | beratende Teilnehmer | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Kerstin Eva Knott | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden beratende Teilnehmer | beratende Teilnehmer | 04.11.2020 | 22.06.2022 | von 04.11.2020 bis 22.06.2022 | |
Dietmar Vocke | AfD | AfD stellv. beratende Teilnehmer (sachkundiger Bürger) | stellv. beratende Teilnehmer (sachkundiger Bürger) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Ulrich Obels | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stellv. beratende Teilnehmer (sachkundiger Bürger) | stellv. beratende Teilnehmer (sachkundiger Bürger) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Axel Behner | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. beratende Teilnehmer (sachkundiger Bürger) | stellv. beratende Teilnehmer (sachkundiger Bürger) | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Franz-Josef Verhalen | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 22.06.2022 | | von 22.06.2022 | |
Dr. Claus Pommer | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | 15.02.2023 | | von 15.02.2023 | |