Reinhard Zenker | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Beigeordnete Mona Wolke-Ertel | Stadt Hilden | Stadt Hilden Mitglied der Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | 01.05.2023 | | von 01.05.2023 | |
Kurt Wellmann | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Udo Weinrich | BA/CDf | BA/CDf stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 23.11.2011 | von 28.10.2009 bis 23.11.2011 | |
Heidi Weiner | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | 22.06.2022 | von 04.11.2020 bis 22.06.2022 | |
Heidi Weiner | FDP | FDP stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Oliver Wackerzapp | FDP | FDP stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 09.12.2020 | | von 09.12.2020 | |
Susanne Vogel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Hartmut Toska | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Hartmut Toska | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Bürgermeister a. d. Horst Thiele | | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 22.06.2014 | von 28.10.2009 bis 22.06.2014 | |
Ilka Sobirey | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 22.06.2022 | | von 22.06.2022 | |
Matthias Schumann | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Norbert Schreier | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.05.2011 | von 28.10.2009 bis 24.05.2011 | |
Hans-Werner Schneller | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Kevin Peter Schneider | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Dr. Peter Schnatenberg | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.05.2011 | von 28.10.2009 bis 24.05.2011 | |
Rainer Schlottmann | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | 13.03.2008 | 20.10.2009 | von 13.03.2008 bis 20.10.2009 | |
Rainer Schlottmann | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.05.2011 | von 28.10.2009 bis 24.05.2011 | |
Rainer Schlottmann | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 14.09.2011 | 24.06.2014 | von 14.09.2011 bis 24.06.2014 | |
Bürgermeister Günter Scheib | | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2008 | 20.10.2009 | von 04.11.2008 bis 20.10.2009 | |
Martina Reuter | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.05.2011 | 24.06.2014 | von 25.05.2011 bis 24.06.2014 | |
Martina Reuter | FDP | FDP stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 30.10.2019 | 31.10.2020 | von 30.10.2019 bis 31.10.2020 | |
Hannelore Reffgen | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 13.12.2022 | | von 13.12.2022 | |
in Reihenfolge der Reserveliste Ratsmitglieder und sachkundige Bürger | | Stellvertretung (RM'er + sBer in Reihenfolge der Reserveliste) | Stellvertretung (RM'er + sBer in Reihenfolge der Reserveliste) | 10.07.2018 | | von 10.07.2018 | |
Dr. Claus Pommer | | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Günter Pohlmann | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Hans-Jürgen Niederquell | AfD | AfD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 18.09.2019 | von 25.06.2014 bis 18.09.2019 | |
Marianne Münnich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Rolf Mayr | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | 13.03.2008 | 20.10.2009 | von 13.03.2008 bis 20.10.2009 | |
Dr. Stephan Lipski | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | 13.03.2008 | 20.10.2009 | von 13.03.2008 bis 20.10.2009 | |
Heike Limbart | AfD | AfD stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 17.12.2014 | 18.03.2015 | von 17.12.2014 bis 18.03.2015 | |
Sandra Kollender | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | 13.03.2024 | von 04.11.2020 bis 13.03.2024 | |
Steffen Kirchhoff | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Steffen Kirchhoff | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Lothar Kaltenborn | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | 13.03.2008 | 20.10.2009 | von 13.03.2008 bis 20.10.2009 | |
Kirsten Joseph | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 09.07.2018 | von 25.06.2014 bis 09.07.2018 | |
Werner Horzella | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 18.12.2013 | von 28.10.2009 bis 18.12.2013 | |
Werner Horzella | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 17.12.2014 | 23.02.2015 | von 17.12.2014 bis 23.02.2015 | |
Axel Hoffmeister | AfD | AfD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Manfred Herberg | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 18.03.2015 | 31.10.2020 | von 18.03.2015 bis 31.10.2020 | |
Markus Hanten | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 18.12.2013 | 24.06.2014 | von 18.12.2013 bis 24.06.2014 | |
Peter Hancke | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | 13.03.2008 | 20.10.2009 | von 13.03.2008 bis 20.10.2009 | |
Hannah Hammer | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 14.09.2022 | | von 14.09.2022 | |
Thomas Grünendahl | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Peter Groß | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Peter Groß | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 03.06.2020 | 31.10.2020 | von 03.06.2020 bis 31.10.2020 | CDU | CDU |
Wolfgang Greve-Tegeler | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 24.06.2014 | 28.04.2020 | von 24.06.2014 bis 28.04.2020 | |
Fred-Harry Frenzel | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Andrea Frassa | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | 01.08.2022 | von 04.11.2020 bis 01.08.2022 | |
Hamza El Halimi | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | 14.09.2022 | von 04.11.2020 bis 14.09.2022 | |
1. Beigeordneter Sönke Eichner | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 01.01.2017 | | von 01.01.2017 | |
Dörthe Dylewski | FDP | FDP stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | 09.12.2020 | von 04.11.2020 bis 09.12.2020 | |
Dörthe Dylewski | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 10.07.2018 | 31.10.2020 | von 10.07.2018 bis 31.10.2020 | |
Dörthe Dylewski | FDP | FDP stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 09.07.2018 | von 25.06.2014 bis 09.07.2018 | |
Klaus Dupke | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | 13.03.2008 | 20.10.2009 | von 13.03.2008 bis 20.10.2009 | |
Michael Deprez | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Norbert Danscheidt | Stadt Hilden | Stadt Hilden Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 09.10.2019 | 31.12.2020 | von 09.10.2019 bis 31.12.2020 | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden |
Walter Corbat | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.05.2011 | 23.11.2013 | von 25.05.2011 bis 23.11.2013 | |
Marion Buschmann | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Marlon Buchholz | AfD | AfD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Marlon Buchholz | AfD | AfD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 30.10.2019 | 31.10.2020 | von 30.10.2019 bis 31.10.2020 | |
Torsten Brehmer | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Torsten Brehmer | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Susanne Brandenburg | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Christoph Bosbach | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | 13.03.2008 | 20.10.2009 | von 13.03.2008 bis 20.10.2009 | |
Manfred Böhm | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Claudia Beier | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 18.12.2013 | 24.06.2014 | von 18.12.2013 bis 24.06.2014 | |
Claudia Beier | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Birgit Behner | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 18.12.2013 | 24.06.2014 | von 18.12.2013 bis 24.06.2014 | |
Birgit Behner | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 18.03.2015 | 31.10.2020 | von 18.03.2015 bis 31.10.2020 | |
Kimberly Lynn Bauer | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 13.03.2024 | | von 13.03.2024 | |
Klaus-Dieter Bartel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Klaus-Dieter Bartel | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Anabela Barata | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | 13.03.2008 | 20.10.2009 | von 13.03.2008 bis 20.10.2009 | |
Anabela Barata | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Nicole Anfang | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Birgit Alkenings | Stadt Hilden | Stadt Hilden Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 24.06.2014 | 08.10.2019 | von 24.06.2014 bis 08.10.2019 | |