Beata Zielkens | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 15.02.2023 | 17.04.2024 | von 15.02.2023 bis 17.04.2024 | |
Tristan Zeitter | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Beigeordnete Mona Wolke-Ertel | Stadt Hilden | Stadt Hilden Mitglied der Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | 01.05.2023 | | von 01.05.2023 | |
Yorck-Peter Wolf | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Sandra Kathrin Wiemers | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Michael Wegmann | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 10.07.2019 | 31.10.2020 | von 10.07.2019 bis 31.10.2020 | |
Bettina Thimm | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 18.06.2019 | von 25.06.2014 bis 18.06.2019 | |
Anne Kathrin Stroth | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Patrick Strösser | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 29.09.2010 | von 28.10.2009 bis 29.09.2010 | |
Dominik Stöter | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Maria Springenberg-Eich | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Sebastian Schnee | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | 26.06.2024 | von 04.11.2020 bis 26.06.2024 | |
Matthias Ruschke | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 11.12.2018 | von 25.06.2014 bis 11.12.2018 | |
Stefan Rüscher | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 10.04.2013 | 24.06.2014 | von 10.04.2013 bis 24.06.2014 | |
Stefan Rüscher | FDP | FDP stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Anna Meike Reimann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Ludger Reffgen | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Ludger Reffgen | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Hannelore Reffgen | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
in Reihenfolge der Reserveliste Ratsmitglieder und sachkundige Bürger | | Stellvertretung (RM'er + sBer in Reihenfolge der Reserveliste) | Stellvertretung (RM'er + sBer in Reihenfolge der Reserveliste) | 21.03.2018 | | von 21.03.2018 | |
in Reihenfolge der Reserveliste Ratsmitglieder | | Stellvertretung (RM'er in Reihenfolge der Reserveliste) | Stellvertretung (RM'er in Reihenfolge der Reserveliste) | | | | |
Gerhard Pohlmann | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 29.09.2010 | von 28.10.2009 bis 29.09.2010 | |
Angelica Niederquell | AfD | AfD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Peter Münnich | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Kerstin Milkereit-Waldenrath | Behindertenbeirat | Behindertenbeirat nur öffentliche Unterlagen | nur öffentliche Unterlagen | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Klaus Menn | fraktionslos | fraktionslos stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Klaus Menn | fraktionslos | fraktionslos stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 17.12.2014 | 31.10.2020 | von 17.12.2014 bis 31.10.2020 | Ursprünglicher Vertreter der nicht stimmberechtigten Fraktion Allianz | Ursprünglicher Vertreter der nicht stimmberechtigten Fraktion Allianz |
Klaus Menn | fraktionslos | fraktionslos stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 16.12.2014 | von 25.06.2014 bis 16.12.2014 | |
Klaus Meißner | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Wolfram Marold | Behindertenbeirat | Behindertenbeirat nur öffentliche Unterlagen | nur öffentliche Unterlagen | 24.02.2015 | 23.08.2016 | von 24.02.2015 bis 23.08.2016 | |
Dr. Stephan Lipski | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Ute-Lucia Krall | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.08.2012 | von 28.10.2009 bis 31.08.2012 | |
Ute-Lucia Krall | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.09.2012 | 31.05.2014 | von 01.09.2012 bis 31.05.2014 | |
Kerstin Eva Knott | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 04.11.2020 | 21.10.2021 | von 04.11.2020 bis 21.10.2021 | |
Kerstin Eva Knott | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 14.12.2021 | | von 14.12.2021 | |
Steffen Kirchhoff | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Steffen Kirchhoff | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Liv Kionka | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.12.2014 | 31.10.2020 | von 17.12.2014 bis 31.10.2020 | Vertreterin der stimmberechtigten Fraktion Allianz | Vertreterin der stimmberechtigten Fraktion Allianz |
Liv Kionka | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 16.12.2014 | von 25.06.2014 bis 16.12.2014 | |
Volker Kalkowski | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 29.09.2010 | von 28.10.2009 bis 29.09.2010 | |
Lutz-Ulrich Jaek | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Bernd Hoppe | | stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | stellv. stimmberechtigtes Mitglied (Ratsmitglied) | 31.01.2019 | 31.10.2020 | von 31.01.2019 bis 31.10.2020 | |
Dr. Nicola Heuwinkel | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 01.09.2015 | von 25.06.2014 bis 01.09.2015 | |
Viktor Herold | FDP | FDP stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Sieglinde Herberg | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 29.09.2010 | 24.06.2014 | von 29.09.2010 bis 24.06.2014 | |
Sieglinde Herberg | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 04.11.2020 | 30.06.2021 | von 04.11.2020 bis 30.06.2021 | |
Dagmar Hebestreit | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Dagmar Hebestreit | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Dagmar Hebestreit | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Prof. Dr. Barbara Haupt | parteilos | parteilos stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.11.2009 | 31.10.2020 | von 25.11.2009 bis 31.10.2020 | |
Prof. Dr. Barbara Haupt | parteilos | parteilos stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Dr. Andrea Grunert | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Helmut Gruber | AfD | AfD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Peter Groß | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 02.09.2015 | 31.10.2020 | von 02.09.2015 bis 31.10.2020 | |
Annegret Gronemeyer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen 2. stellv. Vorsitzende/r | 2. stellv. Vorsitzende/r | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Ursula Greve-Tegeler | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 18.12.2013 | 24.06.2014 | von 18.12.2013 bis 24.06.2014 | |
Julia Gerhard | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 02.09.2015 | 31.10.2020 | von 02.09.2015 bis 31.10.2020 | |
Julia Gerhard | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | 15.02.2023 | von 04.11.2020 bis 15.02.2023 | |
Fabian Filatov | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 27.04.2022 | | von 27.04.2022 | |
Martin Falke | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Martin Falke | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Barbara Epe-Lichtenthäler | Behindertenbeirat | Behindertenbeirat nur öffentliche Unterlagen | nur öffentliche Unterlagen | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Hamza El Halimi | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Abdullah Dogan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 12.02.2012 | von 28.10.2009 bis 12.02.2012 | |
Abdullah Dogan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 15.02.2012 | 24.06.2014 | von 15.02.2012 bis 24.06.2014 | |
Abdullah Dogan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Abdullah Dogan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Abdullah Dogan | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 12.02.2012 | von 28.10.2009 bis 12.02.2012 | |
Benjamin Döbgen | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 26.06.2024 | | von 26.06.2024 | |
Michael Deprez | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | 31.03.2022 | von 04.11.2020 bis 31.03.2022 | |
Michael Deprez | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 01.09.2015 | von 25.06.2014 bis 01.09.2015 | |
Michael Deprez | CDU | CDU stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 02.09.2015 | 31.10.2020 | von 02.09.2015 bis 31.10.2020 | |
Jutta Cromme | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 17.04.2024 | | von 17.04.2024 | |
Marion Buschmann | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Marion Buschmann | CDU | CDU stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 25.06.2014 | 01.09.2015 | von 25.06.2014 bis 01.09.2015 | |
Friedhelm Burchartz | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 18.03.2015 | 31.10.2020 | von 18.03.2015 bis 31.10.2020 | Vertreter der stimmberechtigten Fraktion Allianz | Vertreter der stimmberechtigten Fraktion Allianz |
Nina Buntenbach | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 29.09.2010 | 10.04.2013 | von 29.09.2010 bis 10.04.2013 | |
Sarah Buchner | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 12.12.2018 | 31.10.2020 | von 12.12.2018 bis 31.10.2020 | |
Torsten Brehmer | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Torsten Brehmer | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Prof. Dr. Ralf Bommermann | AfD | AfD Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzende/r | | 31.01.2019 | bis 31.01.2019 | |
Ingrid Benecke | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 29.09.2010 | 10.04.2013 | von 29.09.2010 bis 10.04.2013 | |
Birgit Behner | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 18.12.2013 | von 28.10.2009 bis 18.12.2013 | |
Birgit Behner | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Nicole Anfang | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Heinz Albers | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 13.02.2012 | von 28.10.2009 bis 13.02.2012 | |
Heinz Albers | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |