Bürgermeister a. d. Horst Thiele | | stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | 28.10.2009 | 22.06.2014 | von 28.10.2009 bis 22.06.2014 | |
Michael Deprez | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Beig. Reinhard Gatzke | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.12.2016 | von 28.10.2009 bis 31.12.2016 | Beigeordneter, Stadt Hilden | Beigeordneter, Stadt Hilden |
Henrike Lindenberg | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Birgit Alkenings | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 30.10.2018 | von 25.06.2014 bis 30.10.2018 | Bürgermeisterin, Stadt Hilden | Bürgermeisterin, Stadt Hilden |
Norbert Danscheidt | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 31.10.2018 | 15.05.2019 | von 31.10.2018 bis 15.05.2019 | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden |
1. Beigeordneter Sönke Eichner | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.01.2017 | 13.04.2021 | von 01.01.2017 bis 13.04.2021 | Beigeordneter, Stadt Hilden | Beigeordneter, Stadt Hilden |
Kämmerin und Beigeordnete Anja Franke | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 15.05.2019 | 13.04.2021 | von 15.05.2019 bis 13.04.2021 | Kämmerin, Stadt Hilden | Kämmerin, Stadt Hilden |
Klaus Dupke | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Hans-Jürgen Weber | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Kurt Wellmann | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Torsten Brehmer | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 03.04.2019 | 31.10.2020 | von 03.04.2019 bis 31.10.2020 | |
Sandra Kollender | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 03.04.2019 | von 25.06.2014 bis 03.04.2019 | |
Hans-Werner Schneller | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Susanne Brandenburg | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 15.05.2019 | 31.10.2020 | von 15.05.2019 bis 31.10.2020 | |
Christian Gartmann | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 15.05.2019 | von 25.06.2014 bis 15.05.2019 | |
Reinhard Zenker | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Marion Buschmann | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 15.05.2019 | 31.10.2020 | von 15.05.2019 bis 31.10.2020 | |
Christian Gartmann | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 15.05.2019 | 31.10.2020 | von 15.05.2019 bis 31.10.2020 | |
Peter Groß | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 31.10.2018 | 31.10.2020 | von 31.10.2018 bis 31.10.2020 | |
Lothar Kaltenborn | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.08.2013 | von 28.10.2009 bis 31.08.2013 | |
Matthias Klima | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 15.05.2019 | von 25.06.2014 bis 15.05.2019 | |
Ralf Küppers | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 30.10.2018 | von 25.06.2014 bis 30.10.2018 | |
Helga Achterwinter | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 20.03.2018 | von 28.10.2009 bis 20.03.2018 | |
Helga Achterwinter | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 21.03.2018 | 31.10.2020 | von 21.03.2018 bis 31.10.2020 | |
Abdullah Dogan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 20.03.2018 | von 28.10.2009 bis 20.03.2018 | |
Abdullah Dogan | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 21.03.2018 | 31.10.2020 | von 21.03.2018 bis 31.10.2020 | |
Lutz-Ulrich Jaek | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Kurt Wellmann | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Thomas Remih | FDP | FDP stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 29.09.2010 | 31.10.2020 | von 29.09.2010 bis 31.10.2020 | |
Heidi Weiner | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Ralf Peter Beier | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Abdullah Dogan | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 28.10.2009 | von 28.10.2009 bis 28.10.2009 | |
Peter Wills | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Sieglinde Herberg | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 14.12.2016 | 31.10.2020 | von 14.12.2016 bis 31.10.2020 | |
Marlene Kochmann | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Marlene Kochmann | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 18.03.2015 | 31.10.2020 | von 18.03.2015 bis 31.10.2020 | |
Karlheinz Best | | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 18.03.2015 | 17.01.2018 | von 18.03.2015 bis 17.01.2018 | |
Angelica Niederquell | AfD | AfD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 18.03.2015 | von 25.06.2014 bis 18.03.2015 | |
Friedhelm Burchartz | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 29.09.2009 | 31.08.2013 | von 29.09.2009 bis 31.08.2013 | |
Marion Buschmann | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.09.2013 | 24.06.2014 | von 04.09.2013 bis 24.06.2014 | |
Ursula Greve-Tegeler | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 18.12.2013 | 24.06.2014 | von 18.12.2013 bis 24.06.2014 | |
Dr. Stephan Lipski | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.09.2013 | 24.06.2014 | von 04.09.2013 bis 24.06.2014 | |
Angelika Urban | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Dr. Stephan Lipski | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 04.09.2013 | von 28.10.2009 bis 04.09.2013 | |
Christoph Bosbach | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Torsten Brehmer | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Claudia Beier | BÜRGERAKTION | BÜRGERAKTION stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 10.11.2010 | 24.06.2014 | von 10.11.2010 bis 24.06.2014 | |
Walter Corbat | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 23.11.2013 | von 28.10.2009 bis 23.11.2013 | |
Simon Kazmirek | BA | BA stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 31.03.2010 | von 28.10.2009 bis 31.03.2010 | |
Werner Horzella | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 | |
Bettina Thimm | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 15.05.2019 | von 25.06.2014 bis 15.05.2019 | |
Angelika Urban | Allianz für Hilden | Allianz für Hilden stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 18.03.2015 | 31.03.2016 | von 18.03.2015 bis 31.03.2016 | |
Dr. Heimo Haupt | AfD | AfD stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 29.09.2010 | 31.08.2013 | von 29.09.2010 bis 31.08.2013 | |
Sibylle Owsianowski | AfD | AfD stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 21.03.2018 | 03.06.2020 | von 21.03.2018 bis 03.06.2020 | |
Angelica Niederquell | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 30.10.2019 | 03.06.2020 | von 30.10.2019 bis 03.06.2020 | Sachkundige Bürgerin AfD | Sachkundige Bürgerin AfD |
Hans-Jürgen Niederquell | AfD | AfD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 18.03.2015 | 18.09.2019 | von 18.03.2015 bis 18.09.2019 | |