Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 10.07.2019 | 01.10.2020 | von 10.07.2019 bis 01.10.2020 |
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 10.07.2019 | 31.10.2020 | von 10.07.2019 bis 31.10.2020 |
Rat der Stadt Hilden | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 10.07.2019 | 31.10.2020 | von 10.07.2019 bis 31.10.2020 |