Schul- und Sportausschuss | Stadtschulpflegschaft | Stadtschulpflegschaft beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 03.04.2019 | 31.10.2020 | von 03.04.2019 bis 31.10.2020 | Vertreter der Stadtschulpflegschaft | Vertreter der Stadtschulpflegschaft |
Schul- und Sportausschuss | Stadt-Schulpflegschaft | Stadt-Schulpflegschaft beratendes Mitglied für Schulangelegenheiten | beratendes Mitglied für Schulangelegenheiten | 04.11.2020 | 15.02.2023 | von 04.11.2020 bis 15.02.2023 | |
Schul- und Sportausschuss | Stadtschulpflegschaft | Stadtschulpflegschaft stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 12.12.2012 | 24.06.2014 | von 12.12.2012 bis 24.06.2014 | |
Schul- und Sportausschuss | Stadtschulpflegschaft | Stadtschulpflegschaft stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 25.06.2014 | 03.04.2019 | von 25.06.2014 bis 03.04.2019 | Vertreter der Stadtschulpflegschaft | Vertreter der Stadtschulpflegschaft |