Wahlausschuss | Stadt Hilden | Stadt Hilden Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 09.10.2019 | | von 09.10.2019 | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied gemäß § 15 GkG NRW | stellv. stimmberechtigtes Mitglied gemäß § 15 GkG NRW | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein | Stadt Hilden | Stadt Hilden Mitglied der Verwaltung | Mitglied der Verwaltung | 31.10.2018 | 15.05.2019 | von 31.10.2018 bis 15.05.2019 | Beigeordneter, Stadt Hilden | Beigeordneter, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | | | | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 01.01.2020 | bis 01.01.2020 | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden Mitglied gemäß § 113 GO | Mitglied gemäß § 113 GO | | 01.01.2020 | bis 01.01.2020 | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden Mitglied gemäß § 113 GO | Mitglied gemäß § 113 GO | | 01.01.2020 | bis 01.01.2020 | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 01.10.2020 | von 25.06.2014 bis 01.10.2020 | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 30.10.2018 | von 25.06.2014 bis 30.10.2018 | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden |
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 21.10.2020 | von 25.06.2014 bis 21.10.2020 | 1. Beigoerdneter, Stadt Hilden | 1. Beigoerdneter, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 31.10.2018 | 15.05.2019 | von 31.10.2018 bis 15.05.2019 | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 31.10.2018 | 15.05.2019 | von 31.10.2018 bis 15.05.2019 | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden | 1. Beigeordneter, Stadt Hilden |
Personalfindungskommission Dez. IV | Stadt Hilden | Stadt Hilden Mitglied | Mitglied | 02.07.2019 | 31.12.2019 | von 02.07.2019 bis 31.12.2019 | |
Verwaltungsvorstand | Stadt Hilden | Stadt Hilden Mitglied | Mitglied | 05.05.2017 | | von 05.05.2017 | |