Rat der Stadt Hilden | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 10.06.2014 | | von 10.06.2014 |
Wirtschafts- und Wohnungsbauförderungsausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 |
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 02.11.2016 | von 25.06.2014 bis 02.11.2016 |
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 03.04.2019 | von 25.06.2014 bis 03.04.2019 |
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 |
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 21.10.2020 | von 25.06.2014 bis 21.10.2020 |
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung | SPD | SPD stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 |
Wahlausschuss | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 |
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 03.04.2019 | 01.10.2020 | von 03.04.2019 bis 01.10.2020 |