Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 28.10.2009 | 30.10.2018 | von 28.10.2009 bis 30.10.2018 | Kämmerer, Stadt Hilden | Kämmerer, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.07.2013 | 30.10.2018 | von 17.07.2013 bis 30.10.2018 | Kämmerer, Stadt Hilden | Kämmerer, Stadt Hilden |
Verwaltungsvorstand | Stadt Hilden | Stadt Hilden Mitglied | Mitglied | 05.05.2017 | 30.07.2018 | von 05.05.2017 bis 30.07.2018 | |
Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | 28.10.2009 | 30.10.2018 | von 28.10.2009 bis 30.10.2018 | Kämmerer, Stadt Hilden | Kämmerer, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | stellv. Mitglied gemäß § 113 GO | 20.01.2014 | 30.10.2018 | von 20.01.2014 bis 30.10.2018 | Kämmerer, Stadt Hilden | Kämmerer, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 28.10.2009 | 30.10.2018 | von 28.10.2009 bis 30.10.2018 | |
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 22.09.2014 | 31.10.2020 | von 22.09.2014 bis 31.10.2020 | Kämmerer, Stadt Hilden | Kämmerer, Stadt Hilden |
Aufsichtsrat Bildung³ gemeinnützige GmbH der Städte Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein | Stadt Hilden | Stadt Hilden stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 01.01.2015 | 30.10.2018 | von 01.01.2015 bis 30.10.2018 | Kämmerer, Stadt Hilden | Kämmerer, Stadt Hilden |